Auskünfte zu Equi Bridges AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Equi Bridges AG
- Equi Bridges AG mit Sitz in Chur ist aktiv. Equi Bridges AG ist im Bereich «Strassen-, Schienen- und Tunnelbau» tätig.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 04.02.2022.
- Equi Bridges AG ist im Kanton GR unter der UID CHE-247.804.202 eingetragen.
Management (3)
neueste Verwaltungsräte
Mirco René Protner,
Kristian Schellenberg,
Dawid Ferdynand Wisniewski
Geschäftsleitung
Mirco René Protner,
Kristian Schellenberg,
Dawid Ferdynand Wisniewski
neuste Zeichnungsberechtigte
Mirco René Protner,
Kristian Schellenberg,
Dawid Ferdynand Wisniewski
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.05.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Chur
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.3.013.322-1
UID/MWST
CHE-247.804.202
Branche
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Beratung, Planung und lngenieurdienstleistungen im Fachgebiet der Kunstbauten, insbesondere des Brückenbaus im In- und Ausland; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, Normierung, Management sowie beratungsunterstützende Aufgaben für private und professionelle Bauherren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Equi Bridges Ltd
- Equi Bridges SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
EQUI BRIDGES | 04.12.2020 | aktiv | 07730/2020 |
Neueste SHAB-Meldungen: Equi Bridges AG
Publikationsnummer: HR02-1005397806, Handelsregister-Amt Graubünden
Equi Bridges AG, in Chur, CHE-247.804.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121488).
Statutenänderung:
31.01.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schroeder, Poul Giuseppe, dänischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005121488, Handelsregister-Amt Graubünden
Equi Bridges AG, in Chur, CHE-247.804.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898669).
Weitere Adressen:
Culmannstrasse 26, 8006 Zürich. Fluppestrasse 15, 7310 Bad Ragaz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Kristian Gabriel, von Winkel, in Bad Ragaz, Präsident, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Protner, Mirco René, von Balgach, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Schroeder, Poul Giuseppe, dänischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1004898669, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Equi Bridges AG (Equi Bridges SA) (Equi Bridges Ltd), in Chur, CHE-247.804.202, Spundisstrasse 23, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2020.
Zweck:
Beratung, Planung und lngenieurdienstleistungen im Fachgebiet der Kunstbauten, insbesondere des Brückenbaus im In- und Ausland;
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, Normierung, Management sowie beratungsunterstützende Aufgaben für private und professionelle Bauherren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schellenberg, Kristian Gabriel, von Winkel, in Bad Ragaz, Präsident, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wisniewski, Dawid Ferdynand, polnischer Staatsangehöriger, in Wroclaw (PL), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.